Nama | Kabinet | Dari | Sampai |
Dr. Boentaran Martoatmodjo | Presidentil | 19 Agustus 1945 | 14-Nov-45 |
Dr. Darma Setiawan | Syahrir I | 14-Nov-45 | 12 Maret 1946 |
Syahrir II | 12 Maret 1946 | 2 Oktober 1946 | |
Syahrir III | 2 Oktober 1946 | 26 Juni 1947 | |
Dr. J. Leimena | Amir Sjarifuddin I | 3 Juli 1947 | 11-Nov-47 |
Amir Sjarifuddin II | 11-Nov-47 | 29 Januari 1948 | |
Hatta I | 29 Januari 1948 | 4 Agustus 1949 | |
Ir. Sitompul | Darurat | 19 Desember 1948 | 13 Juli 1949 |
Dr. Surono | Hatta II | 4 Agustus 1949 | 20 Desember 1949 |
Dr. J. Leimena | RIS | 20 Desember 1949 | 6-Sep-50 |
Dr. Sutopo | Halim | 21 Januari 1950 | 6-Sep-50 |
Dr. J. Leimena | Natsir | 6-Sep-50 | 27-Apr-51 |
Sukiman Suwirjo | 27-Apr-51 | 3-Apr-52 | |
Wilopo | 3-Apr-52 | 30 Juli 1953 | |
F.L. Tobing | Ali Sastroamidjojo I | 30 Juli 1953 | 9 Oktober 1953 |
Dr. Moh. Ali Lie Kiat Teng | Ali Sastroamidjojo I | 9 Oktober 1953 | 12 Agustus 1955 |
Dr. J. Leimena | Burhanuddin Harahap | 12 Agustus 1955 | 24 Maret 1956 |
Dr. Handrianus S | Ali Sastroamidjojo II | 24 Maret 1956 | 9-Apr-57 |
Dr. Azis Saleh | Karya | 9-Apr-57 | 10 Juli 1959 |
Prof. Dr. Satrio | Kerja I | 10 Juli 1959 | 18 Februari 1960 |
Kerja II | 18 Februari 1960 | 6 Maret 1962 | |
Kerja III | 6 Maret 1962 | 13-Nov-63 | |
Kerja IV | 13-Nov-63 | 27 Agustus 1964 | |
Dwikora I | 27 Agustus 1964 | 28 Maret 1966 | |
Dwikora II | 28 Maret 1966 | 25 Juli 1966 | |
Prof. Dr. G.A. Siwabessy | Ampera I | 25 Juli 1966 | 17 Oktober 1967 |
Ampera II | 17 Oktober 1967 | 6 Juni 1968 | |
Pembangunan I | 6 Juni 1968 | 28 Maret 1973 | |
Pembangunan II | 28 Maret 1973 | 29 Maret 1978 | |
Dr. Suwardjono Surjaningrat | Pembangunan III | 29 Maret 1978 | 19 Maret 1983 |
Pembangunan IV | 19 Maret 1983 | 21 Maret 1988 | |
Dr. Adhyatma MPH | Pembangunan V | 21 Maret 1988 | 17 Maret 1993 |
Prof. Dr. Sujudi | Pembangunan VI | 17 Maret 1993 | 16 Maret 1998 |
Dr. Farid Anfasa Moeloek | Pembangunan VII | 16 Maret 1998 | 21 Mei 1999 |
Reformasi | 23 Mei 1998 | 23 Oktober 1999 | |
Dr. Achmad Sujudi MPH | Persatuan Nasional | 23 Oktober 1999 | 9 Agustus 2001 |
Gotong Royong | 9 Agustus 2001 | 20 Oktober 2004 | |
Dr. Siti Fadilah Supari | Indonesia Bersatu | 20 Agustus 2004 | 22 Oktober 2009 |
Endang Rahayu Sedyaningsih | Indonesia Bersatu II | 22 Oktober 2009 |
Daftar Menteri Kesehatan Indonesia
Jumat, 04 Februari 2011
Diposting oleh
PUSKESMAS MORO
di
03.01
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Label:
Daftar Menteri Keshatan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar